Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
Albin, Werner | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 09.11.2020 | von 24.06.2014 bis 09.11.2020 |
Bolte, Rainer | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2015 | 09.11.2020 | von 05.11.2015 bis 09.11.2020 |
Bomholt, Michael | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.11.2017 | | von 14.11.2017 |
Cortner, Theodor | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Ernst, Heinrich | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.05.2014 | von 21.10.2009 bis 31.05.2014 |
Falke, Annegret | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.07.2017 | von 21.10.2009 bis 31.07.2017 |
Fricke, Karl Heinz | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 17.05.2018 | | von 17.05.2018 |
Fuchs, Kai | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Geiser, Leonhard | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 09.11.2020 | von 21.10.2009 bis 09.11.2020 |
Gramm, Annette | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 |
Haub, Christoph | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 09.11.2020 | von 24.06.2014 bis 09.11.2020 |
Janke, Wilfried | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 09.11.2020 | von 21.10.2009 bis 09.11.2020 |
Kruse, Richard | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 31.05.2021 | von 24.06.2014 bis 31.05.2021 |
Kuliga, Manfried | Parteiloses Mitglied in der Fraktion Bündnis'90/Die Grünen | Parteiloses Mitglied in der Fraktion Bündnis'90/Die Grünen Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 |
Lunemann, Heinz-Jürgen | UWG | UWG Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 31.10.2023 | von 21.10.2009 bis 31.10.2023 |
Möller, Torsten | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Müller, Elke | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 30.09.2015 | von 24.06.2014 bis 30.09.2015 |
Nölkenbockhoff, Ulrich | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 11.06.2014 | von 21.10.2009 bis 11.06.2014 |
Pieper, Markus | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 |
Quante, Clemens | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Scheuer, Adolf | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 11.06.2014 | von 21.10.2009 bis 11.06.2014 |
Seidel, Joachim | FDP | FDP Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 09.11.2020 | von 21.10.2009 bis 09.11.2020 |
Spräner, Uta | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 |
Stein, Martin | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.11.2021 | | von 01.11.2021 |
Stiens, Michael | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 |
Stierl, Gereon | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 |
Tegeler, Meinhard | Grüne | Grüne Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 11.06.2014 | von 21.10.2009 bis 11.06.2014 |
Tepper, Heinz-Josef | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 |
Theis, Heiko | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 06.04.2018 | von 21.10.2009 bis 06.04.2018 |
Wacker, Josef | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 11.06.2014 | von 21.10.2009 bis 11.06.2014 |
Wellmann, Maria | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 |