Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
Ausschuss für Familie, Schule und Sport | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 21.10.2009 | 12.06.2014 | von 21.10.2009 bis 12.06.2014 |
Ausschuss für Familie, Schule, Sport und Kultur | CDU | CDU Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | 24.06.2014 | 14.11.2017 | von 24.06.2014 bis 14.11.2017 |
Ausschuss für Bauen und Planung | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 14.11.2017 | 09.11.2020 | von 14.11.2017 bis 09.11.2020 |
Ausschuss für Familie, Schule, Sport und Kultur | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.11.2017 | 09.11.2020 | von 14.11.2017 bis 09.11.2020 |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Umwelt und ländliche Entwicklung | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 14.11.2017 | 09.11.2020 | von 14.11.2017 bis 09.11.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.11.2017 | | von 14.11.2017 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 14.11.2017 | | von 14.11.2017 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 14.11.2017 | 09.11.2020 | von 14.11.2017 bis 09.11.2020 |
Ausschuss für Bauen und Planung | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 |
Ausschuss für Familie, Schule, Sport und Kultur | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 |
Ausschuss für Klima, Umwelt und gemeindliche Entwicklung | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 |
Die folgenden Ratsmitglieder sind anwesend: |
Rat der Gemeinde Nordkirchen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 16.08.2017 | | von 16.08.2017 |