Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
Ausschuss für Bauen und Planung | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Ausschuss für Bauen, Planung und Umwelt | CDU | CDU Vorsitzender | Vorsitzender | 21.10.2009 | 12.06.2014 | von 21.10.2009 bis 12.06.2014 | Vorsitzender | Vorsitzender |
Ausschuss für Familie, Schule und Sport | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 12.06.2014 | von 21.10.2009 bis 12.06.2014 | |
Ausschuss für Familie, Schule, Sport und Kultur | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Ausschuss für Klima, Umwelt und gemeindliche Entwicklung | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 12.06.2014 | von 21.10.2009 bis 12.06.2014 | |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Umwelt und ländliche Entwicklung | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 24.06.2014 | 09.11.2020 | von 24.06.2014 bis 09.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Die folgenden Ratsmitglieder sind anwesend: |
Rat der Gemeinde Nordkirchen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.06.2014 | | von 01.06.2014 | |
Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Wahlausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 | |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 09.11.2020 | von 24.06.2014 bis 09.11.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | |