Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
Ausschuss für Familie, Schule und Sport | CDU | CDU Vertretender sachkundiger Bürger | Vertretender sachkundiger Bürger | 04.07.2013 | 12.06.2014 | von 04.07.2013 bis 12.06.2014 |
Ausschuss für Familie, Schule, Sport und Kultur | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 09.11.2020 | von 24.06.2014 bis 09.11.2020 |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Umwelt und ländliche Entwicklung | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 24.06.2014 | 09.11.2020 | von 24.06.2014 bis 09.11.2020 |
Ausschuss für Bauen und Planung | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 05.11.2015 | 09.11.2020 | von 05.11.2015 bis 09.11.2020 |
Haupt- und Finanzausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 05.11.2015 | 09.11.2020 | von 05.11.2015 bis 09.11.2020 |
Rechnungsprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 05.11.2015 | 09.11.2020 | von 05.11.2015 bis 09.11.2020 |
Wahlprüfungsausschuss | CDU | CDU Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 05.11.2015 | 09.11.2020 | von 05.11.2015 bis 09.11.2020 |
Wahlausschuss | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 22.09.2016 | 09.11.2020 | von 22.09.2016 bis 09.11.2020 |
Die folgenden Ratsmitglieder sind anwesend: |
Rat der Gemeinde Nordkirchen | CDU | CDU Ratsmitglied | Ratsmitglied | 01.10.2015 | 09.11.2020 | von 01.10.2015 bis 09.11.2020 |