Die folgenden Ausschussmitglieder sind anwesend: |
Ausschuss für Bauen, Planung und Umwelt | SPD | SPD Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 12.06.2014 | von 21.10.2009 bis 12.06.2014 | |
Ausschuss für Familie, Schule und Sport | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | 12.06.2014 | von 21.10.2009 bis 12.06.2014 | |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus und Kultur | SPD | SPD Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 21.10.2009 | 12.06.2014 | von 21.10.2009 bis 12.06.2014 | |
Ausschuss für Bauen und Planung | SPD | SPD Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Ausschuss für Familie, Schule, Sport und Kultur | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | 09.11.2020 | von 24.06.2014 bis 09.11.2020 | |
Ausschuss für Wirtschaft, Tourismus, Umwelt und ländliche Entwicklung | SPD | SPD Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 24.06.2014 | 09.11.2020 | von 24.06.2014 bis 09.11.2020 | |
Haupt- und Finanzausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 24.06.2014 | | von 24.06.2014 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 24.06.2014 | 09.11.2020 | von 24.06.2014 bis 09.11.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 24.06.2014 | 09.11.2020 | von 24.06.2014 bis 09.11.2020 | |
Ausschuss für Familie, Schule, Sport und Kultur | SPD | SPD Vertretender Vorsitzender | Vertretender Vorsitzender | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | Vertretender Vorsitzender | Vertretender Vorsitzender |
Ausschuss für Klima, Umwelt und gemeindliche Entwicklung | SPD | SPD Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | |
Rechnungsprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | |
Wahlausschuss | SPD | SPD Vertretendes Mitglied | Vertretendes Mitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | |
Wahlprüfungsausschuss | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 10.11.2020 | | von 10.11.2020 | |
Die folgenden Ratsmitglieder sind anwesend: |
Rat der Gemeinde Nordkirchen | SPD | SPD Ratsmitglied | Ratsmitglied | 21.10.2009 | | von 21.10.2009 | |